beratende Mitglieder |
Wahlprüfungsausschuss | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.11.2020 | 30.06.2022 | von 24.11.2020 bis 30.06.2022 | |
beratende Mitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt Coesfeld | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | Fraktionsvorsitzender Aktiv für Coesfeld | Fraktionsvorsitzender Aktiv für Coesfeld |
stimmberechtigte Mitglieder |
Haupt- und Finanzausschuss | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |
Ratsmitglieder |
Fraktion Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld Fraktionsvorsitzende(r) | Fraktionsvorsitzende(r) | | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |
Ausschuss für Planen und Bauen | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |
Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2021 | 30.06.2022 | von 16.09.2021 bis 30.06.2022 | |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 30.06.2022 | von 12.11.2020 bis 30.06.2022 | |