|
Fraktion Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 22.12.2011 | 12.06.2014 | von 22.12.2011 bis 12.06.2014 | |
Fraktion Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 07.09.2023 | von 01.11.2020 bis 07.09.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
beratende Mitglieder |
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.12.2011 | 12.06.2014 | von 22.12.2011 bis 12.06.2014 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | AfC/FAMILIE | AfC/FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 09.11.2017 | 31.10.2020 | von 09.11.2017 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 07.09.2023 | von 12.11.2020 bis 07.09.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |