stimmberechtigte Mitglieder |
Bezirksausschuss | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld stellvertretende(r) sachkundige(r) Bürger(in) | stellvertretende(r) sachkundige(r) Bürger(in) | 11.11.2004 | 28.10.2009 | von 11.11.2004 bis 28.10.2009 | |
Bezirksausschuss | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 11.06.2014 | von 29.10.2009 bis 11.06.2014 | skB | skB |
Bezirksausschuss | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2014 | 11.07.2018 | von 12.06.2014 bis 11.07.2018 | |
|
Fraktion Freie Wählergemeinschaft Pro Coesfeld e.V. | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 11.11.2004 | 11.07.2018 | von 11.11.2004 bis 11.07.2018 | |