Ratsmitglieder |
Rat der Stadt Coesfeld | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld | FDP | FDP 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Hauptausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Lenkungsausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 21.10.1999 | 30.09.2004 | von 21.10.1999 bis 30.09.2004 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.10.2009 | 12.06.2014 | von 29.10.2009 bis 12.06.2014 |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2014 | 11.11.2020 | von 12.06.2014 bis 11.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.06.2014 | 11.11.2020 | von 12.06.2014 bis 11.11.2020 |
Wahlausschuss | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.06.2014 | 11.11.2020 | von 12.06.2014 bis 11.11.2020 |
beratende Mitglieder |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | FDP | FDP stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 30.10.2008 | 28.10.2009 | von 30.10.2008 bis 28.10.2009 |
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.10.2008 | 28.10.2009 | von 30.10.2008 bis 28.10.2009 |
Bezirksausschuss | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 16.12.2008 | 28.10.2009 | von 16.12.2008 bis 28.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.02.2012 | 11.06.2014 | von 09.02.2012 bis 11.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 12.06.2014 | 11.11.2020 | von 12.06.2014 bis 11.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.06.2014 | 31.10.2020 | von 12.06.2014 bis 31.10.2020 |
|
Fraktion CDU | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
Rat der Stadt Coesfeld | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1994 | 30.09.2004 | von 01.10.1994 bis 30.09.2004 |
Fraktion FDP | FDP | FDP sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 30.10.2008 | 28.10.2009 | von 30.10.2008 bis 28.10.2009 |
Fraktion FDP | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 29.10.2009 | 31.10.2020 | von 29.10.2009 bis 31.10.2020 |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 09.02.2012 | 11.06.2014 | von 09.02.2012 bis 11.06.2014 |