Vorsitz |
Fraktion FAMILIE | FAMILIE | FAMILIE Fraktionsvorsitzende(r) | Fraktionsvorsitzende(r) | 01.05.2023 | | von 01.05.2023 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Ratsmitglieder |
Rat der Stadt Coesfeld | FAMILIE | FAMILIE Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Fraktionsvorsitzende FAMILIE | Fraktionsvorsitzende FAMILIE |
stimmberechtigte Mitglieder |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 16.09.2021 | von 12.11.2020 bis 16.09.2021 | |
Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 16.09.2021 | von 12.11.2020 bis 16.09.2021 | |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 15.09.2021 | von 12.11.2020 bis 15.09.2021 | |
Betriebsausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld | FAMILIE | FAMILIE 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis90/ Die Grünen | Bündnis90/ Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 12.11.2020 | 16.09.2021 | von 12.11.2020 bis 16.09.2021 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.11.2020 | 08.09.2022 | von 24.11.2020 bis 08.09.2022 | |
Fraktion FAMILIE | FAMILIE | FAMILIE 1. stellvertretende(r) Fraktionsvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Fraktionsvorsitzende(r) | 11.05.2021 | 30.04.2023 | von 11.05.2021 bis 30.04.2023 | |
Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Coesfeld mbH | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | |
Ausschuss für Kultur, Schule und Sport | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | |
Ausschuss für Planen und Bauen | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | |
Haupt- und Finanzausschuss | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | |
Umweltausschuss | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | |
beratende Mitglieder |
Ausschuss für Planen und Bauen | FAMILIE | FAMILIE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 12.11.2020 | 16.09.2021 | von 12.11.2020 bis 16.09.2021 | |
Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung (VHS) | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 01.07.2021 | | von 01.07.2021 | |
Umweltausschuss | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 01.07.2021 | 16.09.2021 | von 01.07.2021 bis 16.09.2021 | |
Bezirksausschuss | FAMILIE | FAMILIE stellvertretendes beratendes Mitglied | stellvertretendes beratendes Mitglied | 28.10.2021 | | von 28.10.2021 | |
|
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 08.04.2021 | bis 08.04.2021 | |