Vorsitz |
Suhren, Bettina | SPD | SPD Ausschussvorsitzende(r) | Ausschussvorsitzende(r) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Arning, Wiebke | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 21.06.2023 | von 12.11.2020 bis 21.06.2023 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Borgelt, Erwin | Aktiv für Coesfeld | Aktiv für Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Böyer, Robert | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 03.11.2022 | von 12.11.2020 bis 03.11.2022 | |
Büscher, Jan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Engbers, Jessica | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.06.2023 | | von 21.06.2023 | |
Fascher, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Kämmerling, Ludger | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 1. stellvertretende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Kestermann, Bernhard | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Öhmann, Benedikt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Pelster, Michael | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2022 | | von 03.11.2022 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Rulle, Carolin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Schmitz, Wilfried | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2021 | | von 16.09.2021 | sachkundiger Bürger | sachkundiger Bürger |
Vennes, Martina | Pro Coesfeld | Pro Coesfeld ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Walfort, Inge | SPD | SPD 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 2. stellvertrende(r) Ausschussvorsitzende(r) | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Wedhorn, Lutz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | | von 12.11.2020 | |
Wolfers, Christoph | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.11.2020 | 16.09.2021 | von 12.11.2020 bis 16.09.2021 | |